- Жумабек Ахметович Ташенов (Ташенєв) (каз. Жұмабек Ахметұлы Тәшенов; 20 березня 1915, аул Танагуль, тепер Акмолинська область...
- Профессор Гарай Сагымбаев подтверждает, что Жумабек Ташенов был, действительно, эффективным руководителем.
- Партийный и советский руководитель, выдающийся государственный и общественный деятель Ташенев Жумабек Ахметович...
- Zhumabek Akhmetovich Tashenov ( Kazak Zhumabek Akhmetuly Tashenov ; 7 Mart (20), 1915, Tanagul köyü (şimdi Arshaly bölgesinde) Akmola bölgesi...
- Жумабек Ахметович Ташенев утверждал, что, помимо материального благополучия и инстинкта самосохранения, у любого народа есть...
- 2024 hakkında güncel bilgilerle Taşhenev, Zhumabek Akhmetovich hakkında bilmediğiniz her şey. Taşhenev, Zhumabek Akhmetovich'nun tanımı ve terimi.
- Жумабек Ахметович Ташенев стал одним из первых руководителей республики в годы освоения целины.
Нейро
2 farklı kaynaktan alınan bilgiyle göre
Жумабек Ахметович Ташенев (20 марта 1915 — 18 ноября 1986) — советский государственный и партийный деятель, член ЦК КП Казахстана.
С 1934 по 1938 год занимал пост ответственного секретаря Исполнительного комитета Красноармейского районного Совета, затем — председателя Нуринской районной плановой станции, ответственного секретаря Исполнительного комитета Вишневского районного Совета, референта Исполнительного комитета Карагандинского областного Совета (Карагандинская область). Член ВКП(б) с 1940 года.
С 1944 по 1947 год — заместитель секретаря и заведующий Отделом животноводства Северо-Казахстанского областного комитета КП(б) Казахстана. С 1947 по декабрь 1948 года занимал должность первого заместителя председателя Исполнительного комитета Северо-Казахстанского областного Совета. В декабре 1948 года назначается на пост председателя Исполнительного комитета Северо-Казахстанского областного Совета.
1 марта 1949 года стал членом Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана (по 27 сентября 1961 года). В январе 1952 года был избран Первым секретарём Актюбинского обкома Коммунистической партии Казахстана.
С 19 апреля 1955 по 20 января 1960 — председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР, национального парламента. С 25 февраля 1956 по 17 октября 1961 — кандидат в члены ЦК КПСС. С 20 января 1960 по 6 января 1961 — председатель Совета министров Казахской ССР.
Жумабек Ташенов активно противодействовал проекту создания Целинного края в конце 1960 года с объединением 5 областей Северного Казахстана, с возможным выделением края из состава Казахской ССР. Открыто выступал против идей Никиты Хрущёва, апеллируя к Конституции Советского Союза. По «рекомендации» Н. С. Хрущёва он был снят с высших постов в Республике.
С 1961 и до ухода на пенсию в 1975 году — заместитель председателя Исполнительного комитета Южно-Казахстанского — Чимкентского областного Совета.
В 1962 году защитил диссертацию и получил степень кандидата экономических наук.
Умер в городе Чимкент 18 ноября 1986 года.
Факты
- Родился:20 марта 1915 года, Акмолинская область
- Умер:3 ноября 1986 года (71 год), Чимкент, Казахская ССР, СССР
- Партия: