- Константи́н Ива́нович Бе́сков — советский футболист и футбольный тренер. Выступал за московское «Динамо», тренировал все ведущие клубы Москвы и сборную СССР.
- Konstantin Ivanovich Beskov (Russian: Константин Иванович Бесков; 18 November 1920 – 6 May 2006) was a Soviet/Russian footballer and coach.[1].
İngilizceden çevrildi
- Любовь и голуби Константина Бескова. Этот материал вышел в номере № 88 от 24 Ноября 2003 г.
- Фото из архива семьи Константина Бескова.
- После начала войны часть, в которой проходил службу Бесков, располагалась в Лефортово. Константин вместе с другими ребятами нес патрульную...
- Константин Бесков, появившийся на свет ровно 95 лет назад, 18 ноября 1920 года, оставил в отечественном футболе неизгладимый след.
- Бесков Константин Иванович (18.11.1920, Москва – 6.5.2006, там же), российский спортсмен и тренер (футбол); заслуженный мастер спорта СССР...
- Konstantin Beskov. ... 04:42 «Спартак» Бескова был уникальным благодаря командным действиям, мы дополняли друг друга.
- Константин Иванович Бесков родился 18 ноября 1920 года в Москве.
- Спортивная карьера Константин Бесков начал играть в футбол в детских дворовых командах в конце 1920-х гг. С 1934 г. выступал за команду Завода...
- En önemli
- Фильмы
- Diğer
Нейро
3 farklı kaynaktan alınan bilgiyle göre
Константин Иванович Бесков (18 ноября 1920, Москва, РСФСР — 6 мая 2006, Москва, Россия) — советский футболист и футбольный тренер.
Выступал за московское «Динамо» (1941–1954) на позиции центрального нападающего. Двукратный чемпион СССР (1945, 1949), обладатель Кубка СССР (1953). В чемпионатах СССР сыграл 231 матч, забил 104 гола.
В 1952 году Бесков, несмотря на незалеченную травму, был включён в состав сборной СССР, которая готовилась к выступлениям на первых в своей истории Олимпийских играх. Всего за сборную нападающий сыграл два матча.
В 1954 году Бесков принял решение завершить игровую карьеру. Всего по количеству голов за «Динамо» (116) он занимает второе место после своего многолетнего партнёра Сергея Соловьёва.
В качестве тренера Бесков работал с московскими командами «Торпедо» (1956), ЦСКА (1960–1962), «Локомотив» (1966), «Динамо» (1967–1972, 1994–1995), «Спартак» (1977–1988), «Асмарал» (1991–1992). Неоднократно возглавлял сборную СССР (1963–1964, 1974–1977, 1979–1982) и олимпийскую сборную СССР (1970, 1975, 1980).
Заслуженный мастер спорта СССР (1948), заслуженный тренер СССР (1968).