Список президентов Франции
- Рене Жюль Густав Коті (фр. René Coty фр. вимова: [ʁəne kɔti]; * 22 березня 1882 — † 22 листопада 1962) — французький політик, президент Франції з 1954 по 1959 рік.Bulunamadı: коти
- René Coty (1882-1962) was President of the French Republic from 1954 to 1958. He was the second and last President of the Fourth Republic.Bulunamadı: коти
- René Coty was the last president of the Fourth French Republic, from 1954 to 1959. After taking degrees in law and philosophy and pursuing a local political career...Bulunamadı: коти
- 2024 hakkında güncel bilgilerle Coty, René hakkında bilmediğiniz her şey. Coty, René'nun tanımı ve terimi.
- Jules Gustave Rene Coty ( fr. Jules Gustave René Coty , 20 Mart 1882, Le Havre , Üçüncü Fransız Cumhuriyeti - 22 Kasım 1962, aynı yerde, Beşinci Fransız Cumhuriyeti...
- Жюль Гюстав Рене Коти родился 20 марта 1882 в городе Гавр, Франция. С 1899 по 1902 год изучал право и философию в университете города Кан.
- Жюль Гюстав Рене Коти — французский государственный и политический деятель, президент Франции; второй и последний президент Четвёртой...
- Жюль Гюстав Рене Коти — президент Франции ; второй и последний президент Четвёртой республики и, формально, первый президент учреждённой...
- / Фотография Рене Коти (photo Rene Coty). ... Рене Коти фотография. Избран в 1953 году после 13 туров голосования в парламенте.
Рене Коти
Про Рене Коти
Факты
- Родился:20 марта 1882 года, Гавр, Франция
- Умер:22 ноября 1962 года (80 лет), Гавр, Франция
- Партия:
- В браке с:Жермен Коти (по 1955 год)
- Родители:Жан Коти, Бланш Санс
- Дети:Женевьева, Анна Мари
Kaynak veriler bazında YaGPT nöral ağları tarafından oluşturuldu; yanlışlıklar olabilir