Список действующих глав государств и правительств
- Нере́у ди Оливе́йра Ра́муш (порт. Nereu de Oliveira Ramos; 3 сентября 1888, Лажис, Санта-Катарина, Бразильская империя — 16 июня 1958, Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, Парана, Бразилия)...
- Nereu de Oliveira Ramos ( port. Nereu de Oliveira Ramos ; 3 Eylül 1888 , Lagis , Santa Catarina , Brezilya İmparatorluğu - 16 Haziran 1958 , Sao Jose dos Pinhais , Parana...
- Нереу ди Оливейра Рамуш (порт. Nereu de Oliveira Ramos; 3 сентября 1888, Лажис, Санта-Катарина, Бразильская империя — 16 июня 1958, Сан-Жозе-дус-Пиньяйс...
- Нереу ди Оливейра Рамуш (порт. Nereu de Oliveira Ramos; 3 сентября 1888, Лажис, Санта-Катарина, Бразильская империя — 16 июня 1958, Сан-Жозе-дус-Пиньяйс...
- Узнайте, как звезды и планеты повлияли на жизнь и судьбу знаменитости: Нереу ди Оливейра Рамуш.
Нереу Рамуш
Краткая информация
Бразильский государственный деятель, адвокат. Вице-президент Бразилии в 1946-1951 годах, президент Бразилии в 1955-1956 годах.
Факты
- Родился:3 сентября 1888 года, Лажис, Санта-Катарина, Бразильская империя
- Умер:16 июня 1958 года (69 лет), Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, Парана
- Партия:
- В браке с:Беатрис Рамос
- Родители: