Giuseppe Conte (d. 8 Ağustos 1964, Volturara Appula, Foggia, Puglia) İtalyan hukukçu, akademisyen ve siyasetçi.
1 Haziran 2018 tarihi ile 13 Şubat 2021 tarihleri arasında İtalya başbakanı olarak görev yapmıştır. Beş Yıldız Hareketi'ne yakın olup, 31…
Daha fazla okuGiuseppe Conte (d. 8 Ağustos 1964, Volturara Appula, Foggia, Puglia) İtalyan hukukçu, akademisyen ve siyasetçi.
1 Haziran 2018 tarihi ile 13 Şubat 2021 tarihleri arasında İtalya başbakanı olarak görev yapmıştır. Beş Yıldız Hareketi'ne yakın olup, 31 Mayıs 2018'de Kuzey Ligi ile Beş Yıldız Hareketi'nin anlaşması sonrası başbakan olmuştur.
Roma La Sapienza Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Avukatlık yapmış aynı zamanda akademik kariyerini sürdürmüş ve Yale Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak 3 ay bulunmuştur. Çok sayıda üniversitede özel hukuk alanında profesör olarak çalışmıştır.
6 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Beş Yıldız Hareketi başkanıdır.
Gizle