- 1.2 Министры топлива и энергетики. ... Министры энергетики России. Списки министров правительства Советского Союза.
İngilizceden çevrildi
- minenergo.gov.ru ministry/structureОфициальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России).Bulunamadı: топлива
- tass.ru info/20795347В 1998 году назначен первым заместителем министра топлива и энергетики РФ Сергея Генералова.
- finance.mail.ru 2023-10-06/ministr-energetiki-…Такую тенденцию отметил министр энергетики России Николай Шульгинов, сообщает ТАСС.
- ru.ruwiki.ru wiki/Список_министров_энергетики_…Образован 24 января 1939 года из Наркомата тяжёлой промышленности СССР. 17 апреля 1940 года разделён на два наркомата — Наркомат...
- http://kremlin.ru catalog/persons/649/eventsНиколай Шульгинов назначен Министром энергетики 10 ноября 2020 года, 16:43 2020-11-10 Отдел редакции официального сайта Президента России.Bulunamadı: топлива
- http://nac.gov.ru nak/sostav/ministr-energetiki-…Указом Президента Российской Федерации от 14 мая 2024 года назначен Министром энергетики Российской Федерации.Bulunamadı: топлива
Нейро
4 farklı kaynaktan alınan bilgiyle göre
Сергей Евгеньевич Цивилёв — российский государственный и политический деятель, бизнесмен.
Родился 21 сентября 1961 года в Жданове (ныне Мариуполь) Донецкой области.
Образование:
1983 год — окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова в Севастополе по специальности «Вооружение кораблей». Квалификация — офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик.
1999 год — окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит». Квалификация — экономист.
Трудовая деятельность:
1978–1994 годы — проходил службу в Военно-Морском флоте СССР и Российской Федерации. Имеет воинское звание капитана третьего ранга.
1995–1996 годы — работал руководителем службы безопасности в Санкт-Петербургском филиале банка «Аэрофлот».
1997–2013 годы — занимал должность генерального директора юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге.
2014–2018 годы — генеральный директор ООО «Управляющая компания «Колмар».
Политическая карьера:
С марта по апрель 2018 года — занимал должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.
1 апреля 2018 года — указом Президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области.
С 17 сентября 2018 года — занимал должность губернатора Кемеровской области.
14 мая 2024 года — назначен министром энергетики Российской Федерации.
Член Бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Член президиума Государственного совета РФ. Председатель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» (с декабря 2020 года).
Награждён орденом Дружбы (2021). Почётный гражданин Кузбасса (2024).
Факты
- Родился:21 сентября 1961 года (63 года)
- В браке с:Анна Цивилёва (с 1972 года)
- Родители:Дина Васильевна Цивилёва, Евгений Семёнович Цивилёв
- Дети:Антон, Никита
- Партия:
- Участие в политической жизни:член Бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия»