- Никола́й Алекса́ндрович Булга́нин — советский государственный деятель. Член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС (1948—1958, кандидат в члены с 1946 года), член ЦК партии...
- 01:30Биография Булганина08:24Назначение Булганина директором завода МЭЛЗ, протекция Хрущева12:03Личное общение со Сталиным. Назначение в кандидаты ВКП(б)14:34Черты и качества, характеризующие Булганина16:57Должность председателя Совнаркома РСФСР, член ЦК ВКП(б)18:12Упоминание в мемуарах Хрущова о Булганине19:50Второй человек в советском правительстве, председатель Госбанка СССР22:54Военная карьера в годы Великой отечественной войны25:08О доверии Сталина Булганину27:20В качестве военного руководителя30:20Кандидат в члены Политбюро32:55На должности министра вооруженных сил СССР. Маршал СССР36:02Член Политбюро ЦК. Член ближнего круга Сталина38:09После смерти Сталина. Сближение с Хрущевым40:20Председатель совета министров СССР. Деятельность при Хрущеве. Случай на свадьбе сына Хрущева48:22Опала Булганина, лишение звания маршала СССР54:45Жизнь после выхода на пенсию57:44Семья Булганина1:02:54Воспоминания о Булганине
- Nikolai Alexandrovich Bulganin (Николай Александрович Булганин). Булганин, вынужденный уйти на пенсию, умер в 1975 году в возрасте 79 лет.
İngilizceden çevrildi
- Через год Николай Булганин становится зампредседателя Совнаркома СССР и главой правления Госбанка.Bulunamadı: биография
- 11 июня 1895 года родился Николай Булганин, министр обороны и глава правительства Советского Союза.Bulunamadı: биография
- 11 июня 1895 г. родился Николай Булганин, прозванный Николаем Третьим [фото].Bulunamadı: биография
- Булганин не умел ездить верхом, и с ноября 1947 года советские министры обороны салютуют войскам из автомобиля.
- Николай Булганин появился на свет, когда на дворе стоял 1985 год в семействе приказчика из Нижнего Новгорода.
- Булганин принадлежал к тому поколению номенклатуры, которое уже не имело опыта дореволюционной подпольной деятельности...
- Биография. БУЛГАНИН Николай Александрович (30.05.1895 г. — 24.02.1975 г. (все даты до февраля 1918 г. приводятся по старому стилю)...
- Николай Александрович Булганин родился в 1895 года в семье служащих в Нижнем Новгороде. Так написано в официальной биографии.
- En önemli
- Фильмы
- Diğer
Нейро
2 farklı kaynaktan alınan bilgiyle göre
Николай Александрович Булганин (30.05.1895 — 24.02.1975) — советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза.
С 1918 года работал в органах Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, с 1922 года — в Высшем Совете Народного Хозяйства. В 1927 году назначен директором Московского электрозавода, в 1931 году — председателем Моссовета.
С июля 1937 года — Председатель Совнаркома РСФСР, а в 1938–1941 годах — председатель правления Госбанка и заместитель Председателя Совнаркома СССР.
С началом Великой Отечественной войны направлен в действующую армию: член Военного совета Западного (июль 1941-го — декабрь 1943 годов), 2-го Прибалтийского (декабрь 1943-го — апрель 1944 годов), 1-го Белорусского (май — ноябрь 1944 года) фронтов.
В ноябре 1944 года назначен заместителем наркома обороны СССР и членом Государственного Комитета Обороны, с марта 1946 года — заместителем министра Вооружённых Сил СССР. С марта 1947 года по март 1949 года был министром Вооружённых Сил СССР и заместителем Председателя Совета Министров СССР. В 1947 году Булганину присвоено звание Маршала Советского Союза.
С 1949 года — первый заместитель Председателя Совета Министров СССР. С марта 1953 года по февраль 1955 года — министр обороны СССР, занимался внедрением в Вооружённые Силы ядерного оружия.
В феврале 1955 года — марте 1958 годов — Председатель Совета Министров СССР. В 1958 году освобождён от занимаемой должности и лишён звания Маршала Советского Союза.
В 1958–1960 годах — председатель Ставропольского совнархоза. С 1960 года — на пенсии.
Факты
- Родился:30 мая 1895 года, Нижний Новгород, Российская империя
- Умер:24 февраля 1975 года (79 лет), Москва, РСФСР, СССР
- Партия:Коммунистическая партия Советского Союза (с 1917 года)
- Годы правления:с 1955 по 1958